Hanes ariannol ERIMUS HOUSING LIMITED

Rhif yr elusen: 1106102
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £43.94m £48.79m £52.66m £54.52m £53.48m
Cyfanswm gwariant £37.13m £40.79m £39.77m £40.82m £39.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.02m £982.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.92m £599.02k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £43.94m £48.79m £52.66m £54.52m £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £53.48m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £37.13m £40.79m £39.77m £40.82m £39.11m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0