ERIMUS HOUSING LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide Housing and related services to Erimus Housing tenants and other tenants within Thirteen Group Work with the local community Work with elderly and people with disabilities Carry out regeneration work Provision of new housing for social rent Repairs, maintenance and building services across Thirteen Group Education of children on ASB
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Cyfanswm incwm:
£53,478,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £53.48m |
Cyfanswm gwariant:
£39,112,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £39.11m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £982,623 o gontract(au) llywodraeth a £599,019 o grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £39.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £14.37m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Darlington
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 29 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2017: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
- ERIMUS HOUSING (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.94m | £48.79m | £52.66m | £54.52m | £53.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.13m | £40.79m | £39.77m | £40.82m | £39.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.02m | £982.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.92m | £599.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.94m | £48.79m | £52.66m | £54.52m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £53.48m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.13m | £40.79m | £39.77m | £40.82m | £39.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £265.21m | £287.86m | £333.47m | £347.39m | £339.12m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £294.00k | £342.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £11.30m | £41.59m | £12.47m | £17.48m | £31.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£11.54m | -£9.84m | -£8.09m | -£11.69m | -£12.77m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £90.98m | £122.35m | £122.07m | £121.05m | £125.37m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 06 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 30 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 07 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 01 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 12 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 02 Hydref 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 17 DEC 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 SEPT 2004, 6 MAR 2008 AND 14 SEPT 2010
Gwrthrychau elusennol
4. THE COMPANY'S OBJECTS SHALL BE TO CARRY ON THE INDUSTRY BUSINESS OR TRADE OF:- (4.1) PROVIDING HOUSES OR HOSTELS AND ANY OTHER ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; (4.2) PROVIDING FOR ELDERLY OR CHRONICALLY SICK PEOPLE OR PEOPLE WITH A DISABILITY (INCLUDING MENTAL, PHYSICAL AND LEARNING OR ASSOCIATED DISABILITIES) IN NEED THEREOF HOMES OR HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; (4.3) PROVIDING SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO ELDERLY OR CHRONICALLY SICK PEOPLE OR PEOPLE WITH A DISABILITY (INCLUDING MENTAL, PHYSICAL AND LEARNING OR ASSOCIATED DISABILITIES) IN NEED THEREOF AND AND PROVIDING ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; (4.4) THE PROVISION OF RECREATION OR OTHER LEISURE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; (4.5) THE RELIEF OF POVERTY AMONGST THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; (4.6) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; (4.7) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE INTEREST OF REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK. THE COMPANY SHALL NOT TRADE FOR PROFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE IN MIDDLESBROUGH.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window