LITTLE FOXES WILD ORPHAN CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Little Foxes continues to provide the best care we can for all the sick, injured and orphaned wildlife that comes our way. We have updated and improved our outside runs and hope to be able in due course to purchase a small piece of land for our own use. We are looking at ways to increase our income in these costly times
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Medi 2004: Cofrestrwyd
- LITTLE FOXES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNY LITTLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
MRS BEA BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDY GILBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.77k | £12.29k | £15.59k | £7.47k | £7.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.84k | £16.62k | £19.38k | £11.73k | £24.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF WILD ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND IN PARTICULAR, TO PROVIDE FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS WILD ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR WILD ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF BEING ORPHANED OR SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PARTICULARLY TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG WILD ANIMALS. TO PROVIDE THROUGH EXPERTISE AND FACILITIES, THE REHABILITATION OF RESCUED ANIMALS BACK TO THE WILD WHEN THEIR CARE AND TREATMENT IS CONCLUDED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COBB HALL COTTAGE
RECTORY ROAD
GREAT HASELEY
OXFORD
OX44 7JS
- Ffôn:
- 01844279469
- E-bost:
- thelittlefoxes@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window