SHREWSBURY YOUTH FOR CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an independent, self-financing and cross-denominational Christian (Secondary & FE Colleges) Schools Worker Project. We deliver assemblies and PSHE and RE lessons and run after school clubs and mentoring sessions in the Shrewsbury area. We support Christian Union groups and organise town wide events for young Christians - Taking the Good News relevantly to the young people of Shrewsbury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 28 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- SHREWSBURY YFC (Enw gwaith)
- SYFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN ANSTEY WITHINGTON | Cadeirydd | 12 October 2011 |
|
|
||||||
Kath Day | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||||
Rev Greg Smith | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|||||||
Roy Haworth | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||||
JOYCE MARY HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
FI IDDON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PAUL JAMES KELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EMMA BROOMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr SARA SHORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.32k | £63.82k | £59.73k | £58.36k | £44.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.58k | £53.22k | £64.87k | £58.20k | £42.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH AND TO PROCLAIM THE GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN SHREWSBURY AND ITS ENVIRONS; (B) TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE CHRISTIAN EVANGELISATION OF YOUNG PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN SHREWSBURY AND ITS ENVIRONS; (C) TO PROMOTE AND ENCOURAGE POSITIVE CHRISTIAN LIVING.
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR IN SHREWSBURY AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ILLUMINATE
18 WYLE COP
SHREWSBURY
SY1 1XB
- Ffôn:
- 01743270537
- E-bost:
- ellie@s-yfc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window