Hanes ariannol THE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1107144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £2.05m | £3.94m | £3.81m | £5.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £2.05m | £3.24m | £3.91m | £5.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £622.45k | £202.50k | £3.14m | £891.06k | £2.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.10k | £62.45k | £615.51k | £180.26k | £391.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.71k | £57.85k | £117.32k | £70.86k | £469.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.93m | £3.21m | £3.55m | £4.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21 | £26 | £19 | £874 | £324 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £2.00m | £3.15m | £3.85m | £5.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.34k | £0 | £0 | £18.12k | £43.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £382.06k | £0 | £1.44m | £1.56m | £1.87m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £84.78k | £50.41k | £87.52k | £62.36k | £435.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.