NORTHERN BAPTIST COLLEGE LIMITED

Rhif yr elusen: 1108216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ministerial training and other programmes of Christian education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £371,039
Cyfanswm gwariant: £463,599

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Medi 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NORTHERN BAPTIST COLLEGE (TRUSTEE) LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Lewis Cadeirydd 28 February 2020
Dim ar gofnod
Mark Janes Ymddiriedolwr 30 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Neil John Brighton Ymddiriedolwr 21 March 2022
Dim ar gofnod
Luke Dowding Ymddiriedolwr 19 March 2021
Dim ar gofnod
REV Glen Marshall Ymddiriedolwr 09 November 2017
Dim ar gofnod
Rev Clara Rushbrook Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £345.88k £350.23k £428.10k £226.76k £371.04k
Cyfanswm gwariant £421.87k £412.74k £406.39k £369.81k £463.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 24 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 15 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 15 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 04 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 06 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 06 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 1 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING THEOLOGICAL EDUCATION, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY FOR CHRISTIAN PEOPLE, WITH A VIEW TO MINISTRY AND MISSION IN AND THROUGH BAPTIST CHURCHES IN GREAT BRITAIN AND WORLDWIDE, AND THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF RELIGION MAINTAINED BY BAPTIST CHURCHES AS SET FORTH IN THE 'DECLARATION OF PRINCIPLEã ADOPTED FROM TIME TO TIME IN THE CONSTITUTION OF THE BAPTIST UNION OF GREAT BRITAIN SHALL BE TAUGHT.
Maes buddion
WORLDWIDE
Hanes cofrestru
  • 01 Medi 2009 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NORTHERN BAPTIST COLLEGE
Luther King House
Brighton Grove
Rusholme
MANCHESTER
M14 5JP
Ffôn:
01612446404