Hanes ariannol PRIDE (SOUTH EAST)

Rhif yr elusen: 1105892
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2006 31/10/2007 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010
Cyfanswm Incwm Gros £351.35k £313.28k £310.29k £313.71k £335.93k
Cyfanswm gwariant £320.14k £306.00k £327.88k £350.89k £355.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A