PROSPER MENTAL HEALTH FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes support and encourage mental health for all ages. Promote the efficiency and effectiveness of charities working with or on behalf of people with mental health problems. Promote research into all aspects and treatment of all forms of mental illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Awstralia
- Hwngari
- Rwmania
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTESS ILONA ESTERHAZY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alan Howard Felt | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Eamonn Antoine Townsend | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
RODNEY BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06k | £723 | £937 | £4.39k | £1.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24k | £1.24k | £662 | £488 | £678 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 14 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 06 Medi 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 06 Medi 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2019 | 30 Medi 2020 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 APRIL 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 4 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE PROMOTION, PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD MENTAL HEALTH, IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, ADVICE AND GUIDANCE TO CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS PROVIDING CARE, TREATMENT OR REHABILITATION SERVICES OF ANY TYPE FOR THOSE SUFFERING FROM OR WHO ARE RECOVERING FROM MENTAL HEALTH PROBLEMS; (B) TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES WORKING WITH OR ON BEHALF OF PEOPLE WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS AND THE PROMOTION OF THE EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR THOSE CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BY PROVIDING MANAGEMENT ADMINISTRATIVE, STRATEGIC AND OTHER SERVICES AND SUPPORT (INCLUDING THROUGH THE PROMOTION OF SHARING KNOWLEDGE AND BEST PRACTICE). (C) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE CAUSES AND TREATMENT OF ALL FORMS OF MENTAL ILLNESS (IN PARTICULAR METHODS FOR PREVENTING MENTAL HEALTH PROBLEMS).
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 130
HENLEY-ON-THAMES
OXFORDSHIRE
RG9 5YU
- Ffôn:
- 01491641435
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window