LINK AGE SOUTHWARK

Rhif yr elusen: 1105923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Link Age Southwark provides friendly volunteer support to older people. We help people stay connected with their communities, alleviate loneliness and improve wellbeing through: one-to-one befriending; activity groups with volunteer transport; practical support including light gardening and help with odd jobs; intergenerational work with local schools; specialist services for people with dementia.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lambeth
  • Lewisham
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087666 SOUTHWARK CHURCHES CARE
  • 16 Medi 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • DULWICH HELPLINE (Enw blaenorol)
  • DULWICH HELPLINE AND SOUTHWARK CHURCHES CARE (DH&SCC) (Enw blaenorol)
  • DULWICH HELPLINE AND SOUTHWARKCHURCHES CARE (DH&SCC) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Barbara Fittall Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
Dr Ruth Evans Ymddiriedolwr 28 September 2023
Dim ar gofnod
Yoko De Souza Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
John Baldwin Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Valerie Strachan Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Kieran Payne Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Zoe Bond Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
CAROLINE SARAH OLDFIELD HAVERS Ymddiriedolwr 17 September 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DULWICH, ST BARNABAS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Rebecca Torry Ymddiriedolwr 16 January 2017
THE LOUISE TEBBOTH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Adrian Greenwood Ymddiriedolwr 02 October 2012
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST. JAMES WITH CHRISTCHURCH AND ST. CRISPIN, BERMONDSEY
Derbyniwyd: Ar amser
THE INASMUCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOUTH LONDON CHURCH FUND AND SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £559.84k £557.65k £694.76k £543.47k £1.09m
Cyfanswm gwariant £525.89k £558.32k £586.68k £649.95k £662.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £136.09k £138.66k N/A £120.86k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £123.25k £33.11k N/A £56.69k £20.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £374.02k £92.54k £505.75k £363.02k £916.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £59.93k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £123.25k £192.24k £188.13k £176.74k £162.47k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.64k £2.35k £872 £3.71k £13.39k
Incwm - Arall £0 £290.52k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £5.00k £10.00k £0 £0 £532.49k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £502.19k £538.56k £563.20k £627.26k £638.70k
Gwariant - Ar godi arian £23.70k £19.76k £23.48k £22.69k £23.98k
Gwariant - Llywodraethu £28.97k £19.76k £10.24k £11.95k £19.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £81.65k £77.33k £68.97k £59.33k £48.15k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £360.99k £388.99k £499.59k £408.53k £888.66k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £25.05k £29.41k £23.56k £29.35k £68.86k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 13 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 17 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
URC
Tell Grove
LONDON
SE22 8RH
Ffôn:
02082992623