MUCH MARCLE SCHOOL PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
raise funds for the children of Much Marcle Primary School to be spent on the children or the schoool, or items for the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 16 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 23 Hydref 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MUCH MARCLE PTA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31k | £3.35k | £3.56k | £2.74k | £2.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.61k | £3.63k | £1.45k | £4.66k | £190 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 23 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 21 Mawrth 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: (1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; (2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window