Hanes ariannol ONE TO ONE DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1105935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £154.41k £208.24k £211.82k £204.21k £164.70k
Cyfanswm gwariant £155.72k £149.41k £184.65k £208.06k £203.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £35.19k £92.41k £98.50k £106.22k £49.61k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.50k £12.49k £21.55k £4.75k N/A