Hanes ariannol FAMILY MEDIATION WORCESTERSHIRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1106756
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £198.84k £228.74k £222.40k £165.47k £174.15k
Cyfanswm gwariant £230.26k £211.91k £182.60k £171.43k £182.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A