Hanes ariannol SAFELIVES
Rhif yr elusen: 1106864
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.47m | £6.99m | £8.26m | £9.18m | £8.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.03m | £6.07m | £7.33m | £9.20m | £9.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £89.95k | £251.15k | £193.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £907.70k | £612.53k | £2.13m | £2.92m | £2.96m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £359.03k | £2.06m | £1.96m | £1.04m | £857.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.10m | £4.91m | £6.29m | £8.14m | £7.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £13.44k | £5.08k | £5.65k | £34.88k | |
|
Incwm - Arall | £10.26k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.82m | £5.88m | £7.16m | £9.01m | £9.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £214.97k | £190.44k | £169.96k | £187.26k | £269.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.63k | £31.36k | £400.76k | £33.75k | £37.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £591.27k | £1.91m | £2.82m | £2.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.