AFRICAN SMILE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING IMPARTIAL AND CONFIDENTIAL ADVICE & GUIDANCE, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT. OFFERING LIFE SKILLS, ENGLISH TRAINING, SKILLS FOR CARE, INTERPERSONAL, EMPLOYABILITY AND DIGITAL SKILLS. RUNNING SUPPLEMENTARY CLASSES TO HELP YOUTHS IMPROVE THEIR SCHOOL RESULTS, CULTURAL ACTIVITIES TO CHANGE THEIR BEHAVIOUR AND STEER AWAY FROM THE GANG AND DRUG-RELATED CRIME
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,959 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 06 Mai 2005: Cofrestrwyd
- AFRICAN PROJECTS CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Kabare Degree | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
ESTHER KYOLABA Degree | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
SYMPHORIEN BANTTANTOU | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
LAWRENCE AKINLOYE AKINWUMI DEVEL. OFF | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
OKITO DIMBA TAKONDANYA DR | Ymddiriedolwr | 30 November 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/03/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.69k | £21.85k | £23.17k | £24.63k | £24.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.58k | £20.94k | £22.94k | £24.10k | £24.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.00k | N/A | £16.32k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.98k | £2.45k | £5.44k | £8.31k | £13.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 NOVEMBER 2003, AS AMENDED 22 JANUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE POVERTY AND DISTRESS, PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH ADVANCE EDUCATION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS LIVING IN SOUTH EAST OF LONDON, BY THE PROVISION OF ADVICE INFORMATION AND ASSISTANCE IN MATTERS SUCH AS HEALTH, EDUCATION, TRAINING FOR EMPLOYMENT, TRANSLATION SERVICES, HOUSING AND WELFARE RIGHTS. 2. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF AFRICAN COMMUNITY LIVING IN SOUTH EAST OF LONDON THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, CULTURAL AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL DIFFICULTIES OR SOCIAL CIRCUMSTANCES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
SOUTH EAST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
46 Combedale Road
London
SE10 0LG
- Ffôn:
- 02039528963
- E-bost:
- africasmilecentre@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window