THE CARON KEATING FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects are to raise money for cancer charities, to relieve those persons with cancer, their families and carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 04 Hydref 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY WINIFRED GLORIA HUNNIFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
MICHAEL DON KEATING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.98k | £23.94k | £61.36k | £96.70k | £102.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.56k | £542 | £157.20k | £63.88k | £204.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Chwefror 2025 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Chwefror 2025 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Mawrth 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Mawrth 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ('THE OBJECTS') (I) TO RELIEVE THOSE PERSONS WITH CANCER (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE SUFFERING FROM BREAST CANCER), THEIR FAMILIES AND CARERS BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME; (II) TO RELIEVE IN CASES OF FINANCIAL NEED THE DEPENDENTS OF SUCH PERSONS OR THOSE THAT HAVE LOST THEIR LIFE TO CANCER (IN PARTICULAR BREAST CANCER); (III) TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF SUCH PERSONS BY OFFERING FINANCIAL SUPPORT TO OTHER CANCER CHARITIES, COMPLIMENTARY HEALTH PRACTITIONERS, SUPPORT GROUPS WORKING WITH CANCER PATIENTS AND TO SUCH OTHER GROUPS OR PERSONS SUPPORTING THOSE SUFFERING FROM CANCER (IN PARTICULAR BREAST CANCER) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME; AND (IV) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF CANCER (IN PARTICULAR BREAST CANCER) ON TERMS THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
P. O. BOX 122
SEVENOAKS
KENT
TN13 1UB
- Ffôn:
- 07787100854
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window