FIND (FAMILIES IN NEED) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide relief to the poor and homeless by way of re-distributing household goods, carpets,furniture and white electrical goods (new and secondhand). Provide food hampers at Christmas and throughout year where needed. A comprehensive Food Bank is operated.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Medi 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUREEN DOROTHY ANN REYNEL | Cadeirydd |
|
||||||
Beverley Roddie | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Watson | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|||||
John Michael Button | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Anne Carrington-Porter | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Paul Burton | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Derek Nicholas Austin | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MISS HEATHER CADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.82k | £452.76k | £296.56k | £318.83k | £297.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.42k | £118.45k | £156.45k | £200.27k | £164.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.70k | £7.00k | £15.00k | £11.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY IN THE AREA OF THE BOROUGH OF IPSWICH AND A 35 MILE RADIUS THEREOF OF PERSONS WHO BY REASON OF THEIR INDIVIDUAL, FAMILY OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR BY REASON OF ILLNESS, DISABILITY OR HANDICAP ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, BY THE PROVISION OF SERVICES, MONEY AND FACILITIES AND HOUSEHOLD ITEMS (INCLUDING FOOD, FUEL, CLOTHING, TOOLS, FURNITURE, BEDDING, SAFETY EQUIPMENT, HEATING, COOKING OR WASHING APPLIANCES AND SUCH OTHER ITEMS AS MAY BE NEEDED)
Maes buddion
BOROUGH OF IPSWICH AND A 35 MILE RADIUS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 CHEQUERS RISE
GREAT BLAKENHAM
IPSWICH
IP6 0LT
- Ffôn:
- 01473833351
- E-bost:
- maureen.find1@gmail.com
- Gwefan:
-
findipswich.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window