CDH UK- THE CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CDH UK provides support and help to families affected by the medical condition Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH). Anyone with any connection or interest in CDH is welcome to access the services we offer. We raise awareness and provide social activities. We contribute to medical research including awarding grants from our own research fund and participating in international networking.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Medi 2004: Cofrestrwyd
- CDH UK (Enw gwaith)
- CHERUBS UK (Enw gwaith)
- CHERUBS UK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS BEV POWER | Cadeirydd |
|
|
|||||
BRENDA LANE | Ymddiriedolwr | 28 June 2004 |
|
|
||||
DONNA FAHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/06/2020 | 07/06/2021 | 07/06/2022 | 07/06/2023 | 07/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.27k | £78.89k | £178.80k | £196.99k | £64.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.76k | £271.63k | £151.27k | £127.98k | £126.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Mehefin 2023 | 06 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Mehefin 2023 | 06 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Mehefin 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Mehefin 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Mehefin 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Mehefin 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/06/2003 AS AMENDED ON 27/02/2011
Gwrthrychau elusennol
A. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE HEALTH OF PERSONS AFFECTED BY CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA AND ANY RELATED CONDITION AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BUT NOT RESTRICTED TO B. THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC INTO CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FAMILY. C. THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES, EFFECTS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Denes
Lynn Road
Tilney All Saints
King's Lynn
PE34 4RT
- Ffôn:
- 01553828382
- E-bost:
- committee@cdhuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window