HOME-START NORFOLK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Recruiting and training volunteers to visit families at home who have at least one child under 5 to offer support and friendship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £156,500 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
162 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 04 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168400 HOME START NORFOLK CONSORTIUM
- 22 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109775 HOME-START GREAT YARMOUTH AND DISTRICT
- 26 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110054 HOME-START KING'S LYNN & WEST NORFOLK
- 26 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110054 HOME-START KING'S LYNN & WEST NORFOLK
- 19 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- HOME-START NORWICH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niall Alexander McClelland | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
Matthew Hector | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Claire McDougall-Richards | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Anita Caroline Millar | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Lynne Jannette Stabler | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
David Lefevre | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.47k | £493.74k | £356.48k | £473.87k | £414.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.23k | £434.78k | £448.12k | £511.57k | £379.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £167.02k | £221.66k | £59.24k | £187.96k | £156.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 AUGUST 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
(A)TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS TO CHILDREN; (B)TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; (C)TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; (D)TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF THE COUNTY OF NORFOLK
Maes buddion
NORWICH AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Swaffham Community Centre
Campingland
SWAFFHAM
PE37 7RB
- Ffôn:
- 01603 977040
- E-bost:
- admin@homestartnorfolk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window