Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SLOUGH

Rhif yr elusen: 1106150
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £230.15k £270.36k £353.16k £375.49k £328.13k
Cyfanswm gwariant £283.08k £283.04k £334.69k £343.95k £517.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £72.67k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £196.00k £94.53k