Hanes ariannol TADCASTER SWIMMING POOL TRUST
Rhif yr elusen: 1106148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £842.87k | £614.21k | £761.17k | £1.03m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.81k | £666.79k | £750.15k | £1.05m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £180.27k | £122.92k | £6.29k | £21.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.06k | £308.37k | £182.78k | £11.42k | £53.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.25k | £23.96k | £55.25k | £89.45k | £76.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £771.95k | £280.16k | £520.68k | £926.84k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.61k | £1.72k | £628 | £1.25k | £4.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.83k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £901.23k | £646.11k | £716.70k | £994.76k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.77k | £13.59k | £22.19k | £40.73k | £39.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.81k | £7.09k | £11.26k | £13.09k | £13.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.