Hanes ariannol AL-MUSTAFA CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1111654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (240 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £115.35k £74.33k £41.74k £130.45k £54.43k
Cyfanswm gwariant £102.24k £150.22k £141.67k £77.05k £273
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A