Dunsmore Nepal Textile Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TRAINING OF WEAVERS AND KNITTERS IN IMPOVERISHED REGION OF NEPAL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Nepal
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- JOHN DUNSMORE TRUST (Enw blaenorol)
- NONE (Enw blaenorol)
- THE DUNSMORE NEPALESE TEXTILE TRUST (Enw blaenorol)
- THE JOHN DUNSMORE NEPALESE TEXTILE TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE WARE | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
ROGER THOMAS HARDWICK MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WILLITTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGUS WILLIAMS BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70 | £191 | £483 | £1.81k | £1.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30k | £178 | £1.42k | £1.17k | £3.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 SEP 2004 AS AMENDED ON 24 NOV 2004 AS AMENDED ON 15 MAR 2017 as amended on 27 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN NEPAL, PARTICULARLY IN REMOTE RURAL AREAS, BY THE SUPPLY OF EQUIPMENT FOR TEXTILE PRODUCTION AND THE PROVISION OF ADVICE, TRAINING AND SUPPORT IN THE MANUFACTURE AND MARKETING OF LOCALLY MADE TEXTILE PRODUCTS WITH THE AIM OF ENABLING THOSE IN NEED TO BECOME SELF-SUPPORTING.
Maes buddion
NEPAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 ELIOT PLACE
LONDON
SE3 0QL
- Ffôn:
- 02088525225
- E-bost:
- roger2543@aol.com
- Gwefan:
-
nepalesenettle.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window