CHESHAM MUSEUM

Rhif yr elusen: 1107115
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The museum promotes the local history and traditional industries of wood ware, boots, brushes and brewing. Display boards show the main items of interest. Exhibits include a Roman mosaic found locally. Screens show DVDs featuring aspects of the town. Books and DVDs of local interest are available for sale. Due to the rent payable the museum has left its former premises and seeks a new home..

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016

Cyfanswm incwm: £21,222
Cyfanswm gwariant: £30,231

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Rhagfyr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1172671 CHESHAM MUSEUM
  • 02 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
  • 21 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHESHAM MUSEUM - THE STABLES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £25.65k £28.46k £41.72k £28.61k £21.22k
Cyfanswm gwariant £29.09k £27.25k £31.92k £33.81k £30.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £200 £575

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 19 Hydref 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 13 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 30 Tachwedd 2015 Ar amser