Hanes ariannol BRENT NORTH YOUTH SPORTS PILOT PROJECT

Rhif yr elusen: 1108300
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £162.01k £135.44k £75.85k £25.16k £25.72k
Cyfanswm gwariant £170.08k £129.07k £86.48k £27.55k £26.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A