KINGSGATE COMMUNITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian Faith, Relief of persons who are poor and needy and the advancement of education on the basis of Christian principals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£4,793,143
Roddion a chymynroddion | £4.00m | |
Weithgareddau elusennol | £425.41k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £362.29k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £1.30k |
Cyfanswm gwariant:
£3,952,717
Codi arian | £278.42k | |
Weithgareddau elusennol | £3.67m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £71,569 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £278.42k | |
Gwariant elusennol | £3.67m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £840.43k |
Pobl

74 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
900 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Peterborough
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 06 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144216 THE WELL HEAD CENTRE
- 12 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- PETERBOROUGH COMMUNITY CHURCH (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID ANDREW SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
ADERONKE LYDIA OPAYINKA | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
SAMSON OLUWASINA ABIOYE | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||
Matthew Negus | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
BARRY FEATHERSTONE | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
NORMAN PASKIN | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £4.05m | £3.74m | £4.05m | £4.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £3.31m | £3.12m | £3.71m | £3.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £155.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £87.50k | £106.26k | £155.97k | £13.62k | £71.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.44m | £3.18m | £3.19m | £3.28m | £4.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £792.12k | £313.24k | £114.68k | £243.34k | £362.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £342.38k | £344.89k | £393.27k | £524.65k | £425.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £206.60k | £42.25k | £7.21k | £1.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.63m | £3.02m | £2.97m | £3.51m | £3.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £540.53k | £297.40k | £154.53k | £201.67k | £278.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.96k | £10.34k | £11.82k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.46m | £8.44m | £8.52m | £8.37m | £8.25m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.84m | £2.43m | £2.60m | £2.56m | £2.64m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.63m | £2.34m | £1.96m | £1.44m | £546.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MAY 2004. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 1 FEBRUARY 2008.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEF OF THE COMPANY FROM TIME TO TIME AGREED AND THE WORSHIP OF GOD IN THE COUNTY OF CAMBRIDGESHIRE AND ELSEWHERE BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND THE PRINCIPLES OF PASTORALS CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE INCLUDING VIDEO AND AUDIO RECORDINGS OR TAPES AND BY ANY OTHER MEDIA WHICH IS OR MAY BECOME AVAILABLE. 3.2 THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK. 3.3 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS ON THE BASIS OF SUCH CHRISTIAN PRINCIPLE.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 STAPLEE WAY
PETERBOROUGH
PE1 4YT
- Ffôn:
- 01733311156
- E-bost:
- info@kingsgate.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window