Hanes ariannol WINDSOR & MAIDENHEAD STARFISH SWIMMING CLUB

Rhif yr elusen: 1107872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.43k £7.05k £2.70k £7.26k £11.16k
Cyfanswm gwariant £9.31k £5.44k £4.36k £9.46k £10.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A