Hanes ariannol ADVOCACY SERVICES NORTH EAST WALES

Rhif yr elusen: 1110143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £547.86k £511.51k £555.32k £482.77k £541.65k
Cyfanswm gwariant £526.61k £512.80k £536.55k £430.78k £561.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £439.19k £401.42k £435.32k £225.64k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £225.64k £316.43k
Incwm o roddion a chymynroddion £445.04k £401.42k £435.32k N/A £30
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £102.26k £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £105.54k £119.76k N/A £539.98k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £552 £561 £58 N/A £1.64k
Incwm - Arall £1 £4.00k £189 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £522.44k £512.80k £536.55k N/A £561.42k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £427 £0 £0 N/A £500
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £4.17k £0 £0 N/A £0