SURREY TREE WARDEN NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support Tree Wardens in Surrey. Establish training and educational events for Tree Wardens. Manage a web site providing up to date information, calendar of events and image gallery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefor Ian James Hogg | Cadeirydd | 26 November 2021 |
|
|||||||
Howard Gregory | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Elaine Griffith | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Patricia Linda Brookwick | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||||
MS LIZ RAMSAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANNE RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SALLY PEMBERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Mrs SUE HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32k | £81 | £1.02k | £653 | £2.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £448 | £1.06k | £906 | £1.39k | £2.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MARCH 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT THROUGH THE PLANTING, CARE, NURTURE AND CULTIVATION OF TREES, IN THE COUNTY OF SURREY.
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
72 Shelvers Way
TADWORTH
Surrey
KT20 5QF
- Ffôn:
- 07949 209234
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window