B C CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to individuals Makes grants to organisations To advance the Catholic and Jewish religions Treatment and care of persons suffering from mental or physical illness Relief of hardship generally or individually
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Affganistan
- Akrotiri
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Caledonia Newydd
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- De Georgia
- Dekelia
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Corea
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Guyan Ffrengig
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Barthelemy
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Svalbard
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Togo
- Tokelau
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wallis A Futuna
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Christmas
- Ynys Gogledd Mariana
- Ynys Manaw
- Ynys Norfolk
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Coco (KEELING)
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
- Ynys Pitcairn
- Ynys Y Pasg
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 20 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- 11 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28 | £0 | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.70k | £2.40k | £6.81k | £1.38k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 15 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT AS AFORESAID AND SUBJECT TO THE POWER OF ACCUMULATION CONTAINED IN CLAUSE 6 HEREOF THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY THE ANNUAL INCOME OF THE TRUST FUND TO SUCH CHARITY OR CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE AND IN PARTICULAR WITHOUT LIMITATION: 1. TO ADVANCE THE CATHOLIC RELIGION AND THE JEWISH RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC; 3. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS INCLUDING BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR WORK AND RECREATION; 4. TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING IN ENGLAND AND WALES BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS SERVICES OR FACILITIES INSOFAR AS SUCH ADVANCEMENT ASSISTANCE AND RELIEF IS CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES
Maes buddion
PEOPLE LIVING IN ENGLAND AND WALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window