HOUSE OF PRAYER EAST SUSSEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities, pastoral care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 21 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- SERVANTS WITH JESUS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Janet Susan Vidler | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
Keith Edward William Jones | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
Enone Smit | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Susanne Florence Veronika Molina Jacome | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Katharine Marguerite Harrison | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
MARIGOLD RIVETT-CARNAC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62k | £33.21k | £3.66k | £14.69k | £14.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.47k | £17.27k | £92.29k | £49.18k | £20.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 06 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 OCTOBER 2004 as amended on 05 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO THROUGHOUT ALL OR ANY PART OR PARTS OF THE WORLD AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. B) IN FURTHERANCE OF THE CHARITY'S OBJECT TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH THE CHARITY MAY (AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT):- A. PROMOTE AND PRAY FOR THE FELLOWSHIP OF ALL CHRISTIAN PEOPLE B. ESTABLISH CENTRES FOR INTERDENOMINATIONAL WORSHIP AND EVANGELISM C. TRAIN PEOPLE OF ALL AGES IN CHRISTIAN DISCIPLESHIP AND SERVICE D. DISTRIBUTE AND PUBLISH CHRISTIAN LITERATURE
Maes buddion
BEXHILL-ON-SEA, EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Coach House
Manor Gardens
BEXHILL-ON-SEA
East Sussex
TN40 2JA
- Ffôn:
- 01424210782
- E-bost:
- info@hopeastsussex.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window