CYFEILLION HEN YSGOL LLANGWNNADL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To create and organize a Community Center for the use and benefit of the inhabitants of Llangwnnadl and district in the building known as Llangwnnadl Old School, and to enable the use of this facility by any interested parties regardless of race colour or creed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwynedd
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE OLD SCHOOL LLANGWNNADL (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN TIERNEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
HELEN ANN GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN JANE TIERNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON JOHN HOLTON JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENYS LLINOS PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE SOARE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.07k | £650 | £500 | £1.57k | £848 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.62k | £1.77k | £800 | £4.18k | £1.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2025 | 356 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Mawrth 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 06 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 NOVEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LLANGWNNADL AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; (II) TO ESTABLISH A COMMUNITY CENTRE IN THE BUILDING KNOWN AS HEN YSGOL, LLANGWNNADL AND TO MANAGE THE SAME FOR THE BENEFIT OF THE SAID INHABITANTS; AND (III) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE SAID INHABITANTS AS THE DIRECTORS SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
LLANGWNNADL AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LLWYN HELYG
LLANGWNADL
PWLLHELI
LL53 8NS
- Ffôn:
- 01758770252
- E-bost:
- gillian-tierney@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window