NEWHAM COMMUNITY RECYCLING LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Recycling and re-use to alleviate environmental landfill and ease poverty of those in need by passing on and re-using donated items.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Norfolk
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PILKINGTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Balaam | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Bryan Collier | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JAGDISH SOLANKI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN FRANK COUZENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN BILL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAMUEL SURENDRAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.90k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 SEPTEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 OCTOBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, PARTICULARLY THROUGH THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING, USE OF RECYCLED PRODUCTS AND THE USE OF SURPLUS AND BY ADVANCING EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT ALL ASPECT OF WASTE GENERATION, WASTE MANAGEMENT AND WASTE RECYCLING (2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY THE RECYCLING AND PROVISION OF FURNITURE, CLOTHES AND OTHER HOUSEHOLD ITEMS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE LONDON, ESSEX AND NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Liverpool Road
LONDON
Canning Town
Newham
E16 4LU
- Ffôn:
- 07947549284
- E-bost:
- wombles-recycling@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window