RENEWABLE HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Find new uses for old buildings by adapting them to generate renewable energy. Current project: Howsham Mill, North Yorkshire, an 18th century watermill which we are restoring for use as an environmental study/community centre. The waterwheel plus two Archimedean Screw turbines will provide power for the building itself, and an income from electricity sales to support the project in the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Janene Firth | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|
||||
Harry William Chase | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
William Brown | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
MELANIE FOX | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
DAVID RICHARD MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN CLIFFORD PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL LISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.11k | £44.76k | £38.75k | £41.48k | £107.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.61k | £22.46k | £23.03k | £36.96k | £30.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 5TH JULY 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE LOCALITY OF ANY PROJECT UNDERTAKEN AND OF THE NATION, THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE THAT MAY EXIST IN BUILDINGS (INCLUDING ANY STRUCTURE OR ERECTION, AND AS ANY PART OF A BUILDING AS SO DEFINED) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST, WHICH MAY, WITHOUT DETRIMENT TO THE BUILDING'S HERITAGE, BE ADAPTED TO GENERATE RENEWABLE ENERGY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TREEBEARDS
MAIN STREET
WESTOW
YORK
YO60 7NE
- Ffôn:
- 01653618925
- E-bost:
- info@howshammill.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window