ymddiriedolwyr THE LEAMINGTON & WARWICK MODEL RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1117232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Collins | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
stephen gary butler | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Mark Reader | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Cope | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
chris chennels | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
John V Gowers | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Stephen David Wilcock | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Gordon David Forbes Smith | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|
||||
David John Roots | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
||||
Dr Peter Hutchinson | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
||||
KEITH CROUCHER | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
||||
STEVEN RIDGWAY | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.