NEWHAM WELFARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Newham Welfare Trust provides support for children and elderly persons with disabilities, disadvantaged women, widows, orphans and homeless persons. It provides educational activities and training in sports, Arts, Science and Healthcare to advance knowledge and skills of young persons and disadvantaged youths in deprived areas. Newham Welfare Trust also provides emergency aid in UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1142495 DAGENHAM BANGLADESHI WOMEN & CHILDREN'S ASSOCIATIO...
- 28 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- NWT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheikh Muhammed Nunu | Cadeirydd | 08 December 2024 |
|
|
||||
Laith AL-HUSSAINI | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
||||
Mansoor Abdul Rahman | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.98k | £42.09k | £19.47k | £6.28k | £5.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.92k | £25.98k | £18.34k | £6.15k | £4.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 AUGUST 2003 AS AMENDED 1 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SUPPLEMENTARY AND BENGALI MOTHER TONGUE CLASSES. TO RELIEVE POVERTY BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION AND BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THOSE IN NEED PARTICULAR UNEMPLOYMENT PERSONS BY ADVERTISING ON TRAINING SCHEMES. TO RELIEVE DISABLED AND ELDERLY PERSONS WHO ARE IN NEED B THE PROVISION OF A DAY CENTRE AND ADVICE AND INFORMATION. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR CULTURE, RECREATION OR LEISURE TIME ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CANNING TOWN AMD CUSTOM HOUSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newham Welfare Trust
Collingwood Buildings
38 Collingwood Street
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 1JF
- Ffôn:
- 02079934407
- E-bost:
- newhamwt@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window