DUKES MEADOWS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Involving the local community in the park through regular volunteer events and free children's events. Organise a weekly farmers market to raise funds and encourage people to visit the park, manage 10 artists studios and a flat to raise revenue to fund projects. Consult the community and develop plans for capital improvements, rasise funds and implement improvements.Manage a paddling pool.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hounslow
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF DUKE'S MEADOWS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Brian Flaherty | Ymddiriedolwr | 21 July 2019 |
|
|
||||
Jennifer Eleanor Figaro | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
Clifford Robert Sykes | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
Mr Andrew Robert Tucker | Ymddiriedolwr | 29 November 2015 |
|
|
||||
CAROLE BEAUCHAMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Paul Davis | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.89k | £128.39k | £156.36k | £148.88k | £170.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.97k | £98.92k | £149.43k | £105.48k | £142.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 30 MAR 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE AREA KNOWN AS DUKE'S MEADOWS AND RIVERSIDE LANDS IN THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW ("THE AREA OF BENEFIT") 2. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE LIVING OR WORKING IN THE AREA OF BENEFIT; AND 3. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dukes Meadows Trust
The Pavilion
Market Drive
LONDON
W4 2RX
- Ffôn:
- 07443 591 322
- E-bost:
- admin@dukesmeadowstrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window