Hanes ariannol SYRIAN ORTHODOX CHURCH

Rhif yr elusen: 1107634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £378.28k £487.05k £610.52k £531.31k £458.64k
Cyfanswm gwariant £301.94k £275.03k £219.28k £315.02k £285.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £378.48k £261.98k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £24.90k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £232.04k £244.44k N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £219.28k £27.19k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £55.80k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £6.81k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £232.03k N/A