MARMOT CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
There is an emphasis on funding green initiatives that are working towards a sustainable future, and peace and security that are seeking to reduce international conflict including by the eventual elimination of nuclear weapons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl
2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bevis Gillett | Ymddiriedolwr | 18 June 2004 |
|
|||||
JONATHAN NICHOLAS GILLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.82k | £163.56k | £42.17k | £338.30k | £381.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.40k | £163.56k | £292.20k | £338.30k | £381.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 29 Ionawr 2024 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 29 Ionawr 2024 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 19 Tachwedd 2020 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | On Time | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | On Time | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OR IN FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE INSTITUTIONS AND IN SUCH MANNER AND IN SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE TO THE INTENT THAT NOTWITHSTANDING ANYTHING HEREIN ELSEWHERE CONTAINED IN THE TRUST FUND AND THE INCOME THEREOF SHALL BE HELD ON EXCLUSIVELY CHARITABLE TRUSTS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O THE SECRETARY
BM MARMOT
LONDON
WC1N 3XX
- Ffôn:
- 07707 996 220
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window