WOODFORD VALLEY LINK SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of services calculated to reduce the need, hardship or distress of poor, sick, elderly or disabled persons in the Parishes of Durnford, Wilsford-cum-Lake and Woodford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CURBISHLEY | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|||||
Fiona Jayne Hinds | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Jean Rebecca Fay | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Pauline Virginia Shingles | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Charles Francis Houghton Beckford | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Louise Jopling | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Elisabeth Parks | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Carol Wippell | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|
||||
ROSHEEN RYAN | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
||||
LT COL HUGH DESMOND HEBER KEATINGE OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAPHNE INCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83k | £2.36k | £939 | £1.23k | £2.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61k | £1.01k | £1.06k | £1.59k | £2.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POOR, SICK, ELDERLY OR DISABLED PERSONS IN THE PARISHES OF DURNFORD, WILSFORD-CUM-LAKE AND WOODFORD (INCLUDING DRUIDS LODGE), BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF SERVICES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
PARISHES OF DURNFORD, WILSFORD-CUM-LAKE AND WOODFORD (INCLUDING DRUIDS LODGE)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Willow House
Great Durnford
SALISBURY
SP4 6AZ
- Ffôn:
- 01722782695
- E-bost:
- louisejopling@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window