MATTHEWS FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To publicise the ketogenic diet and make it a first line treatment for childhood epilepsy instead of a last resort. To give parents and informed choice and an alternative to medication To support parents/carers and children once on the diet. To provide finding to help with education and training in the administration of the ketogenic diet to make it more available
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE FRANCES FOUNTAIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
VALERIE MARY ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.63k | £111.80k | £476.64k | £133.92k | £97.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.87k | £141.09k | £488.86k | £169.90k | £214.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.65k | £71 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £562.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.79k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £429 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £460.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £100.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £34.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £29.38k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24/10/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 25/11/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 20/04/2011 as amended on 07 Mar 2023 as amended on 31 May 2023
Gwrthrychau elusennol
The relief of people with known complex and intractable epilepsy and the specific neurometabolic disorder GLUT1 deficiency syndrome by providing a) Information and advice on the Ketogenic Diet (an alternative treatment to medication), and support for patients/parents/carers once on the diet, and b) Any charitable means which the trustees decide including: a) To publicise Ketogenic Dietary Therapies and make them more available to all those who should need it, be it child or adult. b) Together with our medical board, give parents and patients an informed choice about the Ketogenic Diet and to source and provide the latest information available. c) To support families and patients through their dietary therapy. d) To support professionals in their administration of dietary therapies by way of literature, ketogenic starter packs and files, educational conferences and training meetings and provide funding, where possible. e) To support Research projects into the efficacy of these dietary treatments for use in Epilepsy and other conditions, working with medical professionals to ensure our information is safe, relevant and current.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Young Epilepsy
St Piers Lane
Lingfield
Surrey
RH7 6PW
- Ffôn:
- 01342 836571
- E-bost:
- enq@matthewsfriends.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window