Hanes ariannol UNITY COMMUNITY ASSOCIATION, LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 1106751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £121.82k £172.58k £166.07k £108.62k £122.69k
Cyfanswm gwariant £123.26k £142.35k £175.66k £134.35k £111.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.60k £30.60k £25.60k £25.60k £25.60k