AFRICAN MEDICAL ADVICE AND INFORMATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide skill training in health care and IT for the over 50s BME & medical advice, support and care work for the disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Barnet
- Bromley
- Camden
- Croydon
- Dinas Llundain
- Enfield
- Greenwich
- Harrow
- Hillingdon
- Hwngari
- Nigeria
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- AFRICAN MEDICAL ADVICE & INFORMATION CENTRE (Enw gwaith)
- AFRICAN MEDICAL ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
- AMAC (Enw gwaith)
- THE MEDICAL ADVICE CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinyere MERCY IBEH Mrs | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Maria Nkwocha | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500 | £980 | £2.50k | £2.00k | £10.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298 | £600 | £2.00k | £550 | £5.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 17 Mawrth 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 05 OCTOBER 2003, AS AMENDED 14 DECEMBER 2004 AND 20 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF MINORITY ETHNIC MEMBERS OF THE COMMUNITY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE LIVING IN THE LONDON BOROUGHS OF GREENWICH AND LEWISHAM AND ALSO THE INTERNATIONAL COMMUNITY AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF OF GREENWICH & LEWISHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 THORNTREE ROAD
LONDON
SE7 8TT
- Ffôn:
- 07391051411
- E-bost:
- Augustine.attah@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window