Hanes ariannol FRIENDS OF BROAD CHALKE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1106909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.39k £9.55k £1.43k £6.80k £8.58k
Cyfanswm gwariant £10.64k £7.17k £3.39k £7.57k £5.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A