Hanes ariannol Haberdashers' Elstree Schools Foundation
Rhif yr elusen: 1107027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £284.51k | £1.03m | £1.38m | £925.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.99k | £353.97k | £429.84k | £647.50k | £687.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | N/A | £456.40k | £780.22k | £779.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £500.00k | £500.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £25.00k | N/A | £25.00k | £100.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.40k | N/A | £95.90k | £101.41k | £146.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.64m | N/A | £4.49k | £107.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £133.33k | N/A | £243.74k | £359.83k | £499.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £153.65k | N/A | £186.10k | £287.67k | £187.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £8.11k | £8.87k | £11.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £188.88k | £205.57k | £483.41k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £22.48k | £19.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.