ymddiriedolwyr THE KINGFISHER MEDWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1108393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Arthur Wood | Cadeirydd | 30 March 2022 |
|
|
||||
Peter Edmund Grant | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Kevin John Jeffery | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Debbie May Reeve | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Arthur Christopher Callow | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Patricia Ann Cadman | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.