HEAVEN & EARTH (THEATRE COMPANY)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Heaven and Earth Theatre Company leads workshops on Shakespeare's plays in schools and with home educated young people. It is developing a programme of after-school clubs for primary schools which explore Shakespeare. In the future it intends to put on productions of Shakespeare's plays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- 16 Mehefin 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £700 | £0 | £67 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 23 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 28 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 08 Mawrth 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 AUGUST 2004
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION TO, PERSONS WHO LIVE OR WORK IN THE GEOGRAPHICAL AREAS OF BUCKINGHAMSHIRE AND HERTFORDSHIRE IN ARTS AND CRAFTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DRAMA, BALLET, MIME, DANCE, MUSIC, SINGING, OPERA, LITERATURE, PAINTING, DRAWING, SCULPTURE, CERAMICS, FILM MAKING AND PHOTOGRAPHY, IN VENUES INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY LIMITED TO SPRING MEADOW FARM, NR. BERKHAMSTEAD, HERTFORDSHIRE.
Maes buddion
BUCKINGHAMSHIRE AND HERTFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window