Hanes ariannol CAROLINA TRUST

Rhif yr elusen: 1109143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £471.42k £160.54k £347.44k £769.49k £999.32k
Cyfanswm gwariant £433.56k £160.87k £310.06k £816.74k £1.14m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.02k £3.45k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £62.36k £18.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £703.01k £41.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A £4.12k £940.06k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £816.74k £1.14m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £1.14m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0