Hanes ariannol THE MONEY CHARITY
Rhif yr elusen: 1106941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.99k | £633.55k | £272.98k | £395.59k | £721.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £542.46k | £635.82k | £431.98k | £436.43k | £523.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.83k | £17.04k | £49.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £89.31k | £60.16k | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £187.28k | £183.59k | N/A | N/A | £29.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £189.47k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £435.60k | £257.54k | N/A | N/A | £691.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.11k | £2.96k | N/A | N/A | £445 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £496.34k | £565.58k | N/A | N/A | £478.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.12k | £70.24k | N/A | N/A | £45.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.65k | £6.76k | N/A | N/A | £4.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.