Hanes ariannol SAFETY NET ADVICE AND SUPPORT CENTRE

Rhif yr elusen: 1109056
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2011 31/10/2012 31/10/2013 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £164.49k £219.04k £211.15k £413.24k £343.73k
Cyfanswm gwariant £151.38k £172.47k £233.78k £309.21k £352.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £55.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £112.57k £113.10k