Hanes ariannol MALAWI EDUCATION LINK

Rhif yr elusen: 1108460
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £23.70k £29.79k £26.64k £7.12k £1.54k
Cyfanswm gwariant £15.30k £28.48k £41.02k £6.08k £5.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A